Hanes ariannol SYNCHRONICITY EARTH
Rhif yr elusen: 1132786
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.10m | £3.33m | £4.28m | £8.43m | £5.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.95m | £2.97m | £3.30m | £4.15m | £5.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.10m | £3.32m | £4.28m | £9.32m | £6.86m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £417.00k | £0 | £253.00k | £896.00k | £1.41m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.00k | £4.00k | £0 | £5.00k | £149.00k | |
|
Incwm - Arall | £3.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.87m | £2.84m | £3.17m | £4.02m | £5.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £86.00k | £125.00k | £125.00k | £130.00k | £181.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.00k | £29.00k | £20.00k | £27.00k | £45.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.16m | £2.14m | £242.00k | £2.99m | £4.19m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.