Hanes ariannol PURLEY BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1132285
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £616.00k | £655.96k | £621.37k | £611.66k | £690.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £520.97k | £574.19k | £572.69k | £559.93k | £668.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k | £23.59k | £27.53k | £30.35k | £27.89k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £570.13k | £614.46k | £553.42k | £550.52k | £553.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.91k | £2.52k | £21.29k | £3.42k | £1.17k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £40.86k | £38.71k | £46.53k | £55.95k | £85.99k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £98 | £282 | £134 | £1.78k | £440 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £50.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £10.00k | £2.50k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £520.97k | £574.19k | £572.69k | £559.93k | £668.24k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.63k | £7.47k | £5.00k | £5.04k | £8.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £54.26k | £63.59k | £65.40k | £101.08k | £98.73k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.