Hanes ariannol THE WORTHYS YOUTH FOOTBALL CLUB

Rhif yr elusen: 1136554
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £53.46k £35.81k £38.82k £62.08k £67.66k
Cyfanswm gwariant £44.19k £25.58k £50.56k £58.37k £66.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A