ymddiriedolwyr THE C3 CHURCH
Rhif yr elusen: 1132699
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Elisabeth Harvey | Cadeirydd | 19 September 2018 |
|
|
||||||
Angela Doris Campbell | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||||
Emilton Arthur Barzey | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||||
Timothy David Pilkington | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||||
Dr Elspeth Rachel Darley | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||||
Rev Stephen Manyeh Ansa-Addo | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|||||||
PETER JOHN GOODLIFFE | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
||||||
STEVEN ANDREW CAMPBELL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.