NEWHAM METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Coordinate the activities of 7 local Methodist Churches. This includes worship and community outreach to improve the quality of life in Newham.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2022
Pobl

37 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Newham
Llywodraethu
- 08 Mehefin 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
37 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Asif Karam | Cadeirydd | 01 September 2019 |
|
|
||||
Rebecca Ntow | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Rev Charity Madenyika | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
AMY FISHER | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Dr DAVID AGYEMAN-MENSAH | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Ayo Hanson | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Emiola Ogunrinade | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
SORIE IBRAHIM MOHAMED KAMARA | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Folashade Omoniwa | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
ISAAC ANKOMAH | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|||||
OLAYINKA AINA | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
EDEN GAROY | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
JOHN CALVERT ANDOH | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Rev ELIZABETH OWUSU OSEI | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
GRACE FALOLU-JAMES | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Michael Danso | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Dorothy Greaves | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
ERIC WALKER | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||
Marion Gaima | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Atto Saah | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
GWENETTE EARLE WATSON | Ymddiriedolwr | 27 September 2013 |
|
|
||||
FLORENCE OGUNBISI | Ymddiriedolwr | 27 September 2013 |
|
|
||||
KAYODE OLUKOYA | Ymddiriedolwr | 27 September 2013 |
|
|
||||
DANIEL NANTWI | Ymddiriedolwr | 27 September 2013 |
|
|
||||
JONES AGYEMAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|||||
RICHARD WILLIAM COCKLEY | Ymddiriedolwr | 29 June 2011 |
|
|
||||
VITELLA ABIMBOLA THOMPSON | Ymddiriedolwr | 29 June 2011 |
|
|
||||
ROSETTA PARKINS | Ymddiriedolwr | 28 June 2011 |
|
|
||||
SAM AGYEMAN-MENSAH | Ymddiriedolwr | 28 June 2011 |
|
|||||
REV SARA EDITH COGGIN BA HONS | Ymddiriedolwr | 28 June 2011 |
|
|
||||
HANDINETI MUTETE | Ymddiriedolwr | 28 June 2011 |
|
|
||||
PAUL REGAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOAN SAMUEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOSEPH RALPH SASU | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VIOLET MAY WHITE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DELROY MCDONALD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GWEN HENRY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £247.35k | £252.22k | £290.72k | £217.86k | £309.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £213.34k | £196.31k | £244.36k | £181.50k | £227.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 325 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 325 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 25 Gorffennaf 2024 | 391 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 25 Gorffennaf 2024 | 391 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 20 Mehefin 2023 | 355 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 20 Mehefin 2023 | 355 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 31 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 31 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 28 Ebrill 2021 | 302 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 28 Ebrill 2021 | 302 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MANOR PARK METHODIST CHURCH
HERBERT ROAD
LONDON
E12 6AY
- Ffôn:
- 02088575615
- E-bost:
- asif.karam@methodist.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window