Hanes ariannol CENTRAL SUSSEX UNITED AREA
Rhif yr elusen: 1134357
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £756.12k | £360.83k | £548.79k | £375.41k | £645.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £630.01k | £553.62k | £935.00k | £384.65k | £401.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £800 | N/A | £2.99k | N/A | £20.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £309.26k | N/A | £339.00k | N/A | £391.56k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.96k | N/A | £1.41k | N/A | £3.61k | |
|
Incwm - Arall | £442.10k | N/A | £205.39k | N/A | £229.96k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £630.01k | N/A | £935.00k | N/A | £395.02k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | N/A | £6.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £7.84k | N/A | £9.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £273.52k | N/A | £547.37k | N/A | £9.26k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.