Hanes ariannol CAMBRIDGE METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1134226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £281.63k £234.74k £272.17k £297.78k £279.30k
Cyfanswm gwariant £326.76k £299.01k £318.33k £320.61k £355.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.25k N/A N/A N/A N/A