ymddiriedolwyr WEST SOMERSET METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1134273
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Chloe Jones | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Rev LINDA BARRIBALL | Ymddiriedolwr | 05 November 2022 |
|
|
||||
Alison Clare Robinson | Ymddiriedolwr | 09 October 2022 |
|
|||||
Carol Elizabeth Janet Gill | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Penelope Claire Aileen Williams | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Daphne Mary West | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Marilyn Ruth Jennings | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Clive Longhurst | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Haydn Sperring | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Timothy John Hedgecock | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
|||||
Lynne Wooldridge | Ymddiriedolwr | 13 September 2016 |
|
|||||
Gillian Mary Tapp | Ymddiriedolwr | 05 April 2016 |
|
|
||||
Rev JANE MARGARET SPERRING | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
ANDREW MERVYN THOMAS BRANFIELD | Ymddiriedolwr | 16 July 2013 |
|
|
||||
PETER LOCKHART HAMSHERE | Ymddiriedolwr | 01 July 2013 |
|
|
||||
JEAN ARMIN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARGARET CATHERINE LINTERN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rodney John Ettery | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CLIVE CHARLES WOOLDRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SUSAN ELIZABETH ROSE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARGARET FLORENCE NEVELL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MRS LIZ LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET IRENE HILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PATRICK ARMIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.