CENTRAL NORFOLK METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RELIGIOUS ACTIVITIES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

60 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Norfolk
Llywodraethu
- 12 Chwefror 2010: Cofrestrwyd
- MID NORFOLK METHODIST CIRCUIT (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
60 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Frank Martin | Ymddiriedolwr | 30 January 2025 |
|
|
||||
DENNIS LEECH | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|||||
Jennifer Gillings | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||
Ros Pruden | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Rev Derek Vivian Grimshaw | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|||||
Graham Thompson | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|||||
Sebastian Bell | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Pat Hotston | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Maria Louise Martin | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Georgina Eames | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Christina Foster | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Hannah Fox | Ymddiriedolwr | 29 October 2023 |
|
|||||
Pamela Yaxley | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Susan Margaret Jones | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Rev Jonathan Amos Bell | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Beryl Flood | Ymddiriedolwr | 28 November 2021 |
|
|||||
Sandra Simm | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Raymond Junge | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|
||||
Rita Cumberland | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Deirdre Moden | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Glyn Constantine | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|||||
Anne Richardson | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Marian Dolphin | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
Kathleen Elizabeth Lodge | Ymddiriedolwr | 02 February 2020 |
|
|
||||
MICHAEL JOHN COLMAN | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
Martin John Neave | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
Sarah Louise Rodgers | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||
Geraldine Mary Allen LRAM, ARCM | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|||||
Jill Skinner | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Olwyn Brough | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Marion Perryman | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Richmond | Ymddiriedolwr | 14 March 2017 |
|
|
||||
DAVID JOHN EWIN | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
||||
MAGGIE BLUNDELL | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
DIANA PENGELLEY | Ymddiriedolwr | 20 August 2013 |
|
|
||||
PAULINE BERYL BALDRY | Ymddiriedolwr | 20 August 2013 |
|
|||||
SALLY MARY MARTIN | Ymddiriedolwr | 26 June 2012 |
|
|
||||
JOHN SPARKES HULL MA, B.ED. | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AVRIL ELIZABETH TEMPLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SYLVIA MEREDITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WENDY ANN HULL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIPPA MARY COOK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BERYL ROSE EWIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AILSA JARDINE WARBURTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REV ROSEMARY WAKELIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HELEN ELIZABETH DYE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR FRED GARNER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MRS JO TRICK | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PETER JOHN GWATKIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELSIE IVY WARBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HEATHER MARY PARLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOSELYN BUNTING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUTH CATHERINE SOUTHERLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HAZEL MARY YARHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Aileen Fox | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JACQUELINE ROSEMARY WOOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS PAT HALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW ERNEST DURRANT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN LYNN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THELMA ANN DAVEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £274.76k | £218.13k | £221.72k | £264.33k | £234.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £323.54k | £439.40k | £308.29k | £294.81k | £304.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 15 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 15 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 10 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 10 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 18 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 18 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 26 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 26 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
31 Trinity Close
DEREHAM
Norfolk
NR19 2EP
- Ffôn:
- 01603 858261
- E-bost:
- centralnorfolk@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window