ymddiriedolwyr WIGAN METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1138103
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
62 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev SHAUN SWITHENBANK BSC | Cadeirydd | 01 September 2018 |
|
|
||||
JOHN GRAYSON | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|||||
MARGARET PARKER | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|||||
Tracey Waterworth | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Elaine Ashcroft | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Gill Harrison | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Jill Prosser | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Martin Emrys Ayo Ade-Hall | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Lisa Carole Brabrook | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Ruth Doris Russell | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
John David Owen | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Margaret Smith | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Ruth Alison Ade-Hall | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Rev Richard Charles Towle | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Lyn Owen | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||
Lynne Zanni | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
Janet Thomas | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
Elizabeth Mary Lloyd | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Karen Eddleston | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Linda Anne Winrow | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||
BERYL GLEAVES | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
James Whelan | Ymddiriedolwr | 07 April 2018 |
|
|
||||
JOHN ARROWSMITH | Ymddiriedolwr | 07 April 2018 |
|
|
||||
Evelyn Barrow | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Kathleen Lord | Ymddiriedolwr | 11 June 2017 |
|
|
||||
Rev Sheila MacInally | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
AGNES HOUGHTON | Ymddiriedolwr | 21 February 2015 |
|
|
||||
Elizabeth Maxwell | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Denise Howarth | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||
JEAN BUDWORTH | Ymddiriedolwr | 07 November 2013 |
|
|
||||
David Pilkington | Ymddiriedolwr | 02 October 2013 |
|
|
||||
JOHN HUGHES | Ymddiriedolwr | 04 September 2013 |
|
|
||||
MARGARET SOWERBY | Ymddiriedolwr | 04 September 2013 |
|
|
||||
JAMES PORTER | Ymddiriedolwr | 21 August 2013 |
|
|
||||
ELIZABETH BOLD | Ymddiriedolwr | 01 November 2012 |
|
|
||||
VIVIENNE FLETCHER | Ymddiriedolwr | 29 March 2012 |
|
|
||||
PAUL ERNEST JOHNSON | Ymddiriedolwr | 22 February 2012 |
|
|
||||
GEORGE BEARDWOOD | Ymddiriedolwr | 09 February 2012 |
|
|
||||
GARY RICHARD CALLAND | Ymddiriedolwr | 17 August 2011 |
|
|
||||
OLWEN DAVIES CALLAND | Ymddiriedolwr | 17 August 2011 |
|
|
||||
ROSALIND ANNE BARTON | Ymddiriedolwr | 22 March 2011 |
|
|
||||
Andrew Sharrock | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|||||
BRIAN KELLY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUTH CHAPMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID ALLAN WILCOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALLEN JOHN HOWARTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KENNETH VERNON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Eileen Lisa Smalley | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEORGE ALFRED SANDIFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JOHN RYLANCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NORMA HOLGATE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev JOHN CHARLES HILTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARRIE JOHN THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILLIAN WENDY VIDLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN SEED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET WRIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN FOSTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN HENRY SELLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRYAN WILLIAM SHEPHERD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAMES ALAN ROBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EDWARD JOSEPH MC HUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROL MARY HOPE LITTLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.