Dogfen lywodraethu AlixPartners (UK) Charitable Foundation
Rhif yr elusen: 1134913
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 10 DECEMBER 2009 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 19/01/2016 AS AMENDED BY DEED DATED 20 MAR 2017 as amended on 22 Mar 2018 as amended on 03 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
SUBJECT AS AFORESAID AND SUBJECT TO THE POWER OF ACCUMULATION CONTAINED IN CLAUSE 5 HEREOF THE TRUSTEES SHALL PAY OR APPLY THE ANNUAL INCOME OF THE TRUST FUND TO SUCH CHARITY OR CHARITIES OR FOR SUCH CHARITABLE PURPOSE OR CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.