ymddiriedolwyr TELFORD METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1134372
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
59 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort Esi Ellis | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Eric Asiedu Boachie | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Franklina Appiah | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Eric Boachie | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Rev Marcus Torchon | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Jennifer Tarrier | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
ALASTAIR JAMES BATTRICK | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||
Eudalia Virginia King | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Roger Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rev Nik Wooller | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rev Edward Roger Dunlop | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Barbara Christine Harrison | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
Tom Currie | Ymddiriedolwr | 28 August 2020 |
|
|||||
Gail Hocking | Ymddiriedolwr | 28 August 2020 |
|
|
||||
Jo Kudlacik | Ymddiriedolwr | 28 August 2020 |
|
|
||||
Rev David Lavender | Ymddiriedolwr | 24 August 2020 |
|
|||||
Janet Bennett Ann | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Anne Lloyd | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Anne Cuthbert | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
Lesley Busby-Waltho | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Valerie Bleasby | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|
||||
John Bowdler | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|
||||
Shirley Stevens | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
Angela Evans | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
JOYCE PRIDMORE | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
RICHARD WALTER LANGLEY | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
Diane Elizabeth Parkin | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|||||
Bill Tomlinson | Ymddiriedolwr | 05 February 2018 |
|
|
||||
Marcus Branson | Ymddiriedolwr | 05 February 2018 |
|
|
||||
Mavis Lamb | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
||||
Eileen Sarah Owen | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|
||||
Diane Radford | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|
||||
Chris Rayner | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|||||
Mary Sheila Rudge | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|
||||
Barbara Lamkin | Ymddiriedolwr | 16 October 2016 |
|
|
||||
Janet Lander | Ymddiriedolwr | 17 September 2015 |
|
|
||||
Celia Pamela Talbot | Ymddiriedolwr | 29 August 2014 |
|
|
||||
Gillian Elizabeth Lindley | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
REV DERRICK RODNEY LANDER | Ymddiriedolwr | 21 February 2014 |
|
|
||||
ANGELA MILLICENT KIDD | Ymddiriedolwr | 24 October 2011 |
|
|
||||
ROBERT YAPP | Ymddiriedolwr | 24 October 2011 |
|
|
||||
ANDREW INGRAHAM EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RITA MARY POWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET GRACE REYNOLDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUTH HILARY ELIZABETH COLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEREK WILLIAM SHELDON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN CLARKE OAKLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ALISON LANG | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SYLVIA BAILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAMES CARROLL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR BRYYN THOMAS BEECH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN BRIAN PRATLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET JOY MANTRIPP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIP DAVID OWEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANE ANNE HOLDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VALERIE ELIZABETH SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHIRLEY ANN TOZE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN ANTHONY ADDISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID COLLINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.