Hanes ariannol THE STEPHEN BELL CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1135367
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.89k £3.94k £3.73k £596 £468
Cyfanswm gwariant £19.42k £39.21k £30.18k £40.80k £89.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A