Hanes ariannol FAIR TRIALS INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1134586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.31m £1.38m £1.52m £1.51m £908.53k
Cyfanswm gwariant £1.29m £1.33m £1.46m £1.55m £985.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £2.03k £12.36k £1.14k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £728.91k £751.22k £826.12k £799.85k £477.44k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £580.21k £626.55k £696.86k £713.13k £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £431.09k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.18m £1.22m £1.33m £1.35m £952.12k
Gwariant - Ar godi arian £114.61k £112.37k £130.50k £198.08k £33.62k
Gwariant - Llywodraethu £28.63k £23.95k £26.21k £24.89k £4.32k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0