Hanes ariannol COMPTON VERNEY FUND
Rhif yr elusen: 1134907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £858.75k | £793.15k | £630.40k | £735.46k | £652.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.41m | £1.70m | £1.58m | £1.67m | £1.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £858.75k | £793.15k | £630.40k | £735.46k | £652.58k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.02m | £1.40m | £1.43m | £1.43m | £1.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £289.10k | £306.14k | £153.17k | £241.28k | £230.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £42.35k | £81.38k | £29.88k | £29.81k | £33.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £1.40m | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £289.10k | £306.14k | £153.17k | £241.28k | £230.27k | |
|
Gwariant - Arall | £102.65k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.