ymddiriedolwyr The Croydon 60+ Benevolent Fund Limited
Rhif yr elusen: 1136734
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Gilbert Davis | Cadeirydd | 20 April 2021 |
|
|
||||||
ALEXANDER JOHN CHEETHAM | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|||||||
Nuala Catherine O'Neill | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|
||||||
Peter Leonard Spalding | Ymddiriedolwr | 22 August 2022 |
|
|
||||||
EDWARD HANDLEY | Ymddiriedolwr | 14 May 2021 |
|
|
||||||
Loraine Kay Davis | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||||
Oumaduth Sauba | Ymddiriedolwr | 29 March 2021 |
|
|||||||
STEPHEN KIRKMAN | Ymddiriedolwr | 30 September 2016 |
|
|
||||||
Stephen Kirkman | Ymddiriedolwr | 30 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.