NORTHERN LIGHTS SYMPHONY ORCHESTRA
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Orchestra, advertisment and promotion. Venue hire and design. Lighting and recording.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Westminster
- Tower Hamlets
Llywodraethu
- 14 Mehefin 2010: Cofrestrwyd
- 10 Mai 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.63k | £34.31k | £27.31k | £1.36k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.95k | £29.98k | £33.12k | £642 | £985 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 14 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 SEPTEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE ARTS, CULTURE AND EDUCATION BY THE PROVISION AND PERFORMANCE OF PUBLIC CONCERTS, THE PROVISION OF EDUCATION OUTREACH PROGRAMMES AND BY ENCOURAGING AN APPRECIATION OF AND A INTEREST IN MUSIC GENERALLY AND IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING , ORCHESTRAL MUSIC COMPOSED BY PERSONS BORN WITHIN THE COUNTRIES AND REGIONS FROM WHICH THE NORTHERN LIGHTS, ALSO KNOWN AS THE AURORA BOREALIS CAN BE SEEN.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window