Hanes ariannol METHODIST CHURCH - MANCHESTER & STOCKPORT DISTRICT
Rhif yr elusen: 1135459
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £604.42k | £573.83k | £537.30k | £531.56k | £490.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £579.14k | £1.75m | £532.50k | £422.91k | £419.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £354.85k | £328.26k | £292.11k | £364.43k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £243.46k | £239.58k | £242.44k | £158.23k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.11k | £5.98k | £2.74k | £8.90k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £575.49k | £1.75m | £528.45k | £418.92k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.65k | £4.59k | £4.04k | £3.99k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.12k | £0 | £1.73k | £2.23k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £132.07k | £0 | £53.17k | £62.03k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £898 | £0 | £975 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.