ymddiriedolwyr METHODIST CHURCH - MANCHESTER & STOCKPORT DISTRICT
Rhif yr elusen: 1135459
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revd Dr Andrew John Lunn | Cadeirydd | 10 September 2015 |
|
|||||||||||||
John Kofi Brobbey | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||||||||||
Rev Katherine Jane Smith | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||||||||||
Rev Ian Peter Kemp | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||||||||
John Ream | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||||||||
Rev Catherine Helen Bird | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||||||||
Christine Ann Clarkson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||||||||
Rev John Barry Palmer | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||||||||
Dr BERNARD JAMES TREVES BROWN | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||||||||
Rev Sarah Jane Parkin | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||||||||||
JANET ABBOTT | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||||||||||
Garrie Charles Naden | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|||||||||||||
Rev Robert Balfour | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||||||||
Rev Ian Rutherford | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|||||||||||||
Dr Adrian Burdon | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||||||||
JULIE ANNE MURDY | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||||||||
Dr ANTHONY MICHAEL JUDD | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||||||||
Rev Hazel Cook | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||||||
Ruth Peak | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||||||
GRAHAM MICHAEL EDWARDS | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||||||||
Andrew William Henry Jeffries | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||||||||
David Henry James | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.