SEMILIKI TRUST

Rhif yr elusen: 1138989
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Semilki Trust has been established to: Relieve sickness and human suffering and to promote health. Prevent and relieve poverty. Advance religion and promote reconcilliation. It supports projects, primarily in East Africa with which it's members have a personal contact.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £75,214
Cyfanswm gwariant: £58,820

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Tachwedd 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JOSS SAUNDERS Cadeirydd
LAWYERS AGAINST POVERTY
Derbyniwyd: Ar amser
Sam Pearson Ymddiriedolwr 29 April 2023
SEMILIKI TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ruth Elizabeth Lockley Ymddiriedolwr 29 April 2023
Dim ar gofnod
Lucy Saunders Ymddiriedolwr 04 January 2020
Dim ar gofnod
ROBERT NEWBURY WENDOVER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Dr Katherine Moira Goodacre Ymddiriedolwr
SEMILIKI TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Friends of Mvumi Hospital
Derbyniwyd: Ar amser
PETER NEIL CAMPBELL PEARSON Ymddiriedolwr
SEMILIKI TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £74.99k £59.30k £103.68k £78.22k £75.21k
Cyfanswm gwariant £60.70k £68.73k £84.50k £81.14k £58.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 29 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 29 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 22 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 22 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 30 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 30 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 26 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 26 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE COURTYARD
HIGHER LOVELYNCH
MILVERTON
TAUNTON
TA4 1NP
Ffôn:
07771795046