Hanes ariannol BEIS HAMEDRASH NISHMAS YISROEL LIMITED
Rhif yr elusen: 1136805
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £377.15k | £359.69k | £346.13k | £400.84k | £445.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £299.43k | £285.35k | £360.54k | £372.05k | £436.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.