FEDERATION OF LEADERS IN SPECIAL EDUCATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The FLSE works with those people who are delivering education, welfare, care, support and guidance to these children and young adults with special education needs and disabilities, wherever they are, throughout their educational years. We provide a framework for extensive dialogue between all those providing special education services and the government, through the DfE, and local authorities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Awst 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Hewitt | Cadeirydd | 21 November 2018 |
|
|
||||
Sharon Common | Ymddiriedolwr | 22 October 2024 |
|
|
||||
Paul McLean | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|||||
Charlotte Whysall | Ymddiriedolwr | 12 July 2024 |
|
|||||
James Waller | Ymddiriedolwr | 12 July 2024 |
|
|
||||
Jacqueline Mullan | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
BARRY PAYNE | Ymddiriedolwr | 11 February 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.41k | £22.64k | £29.73k | £30.24k | £26.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.38k | £21.29k | £23.67k | £27.26k | £24.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 01 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 01 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 18 Mai 2024 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 18 Mai 2024 | 18 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 16 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 16 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 16 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 17 JUNE 2010
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT AND ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS, IN PARTICULAR, BUT NO SO AS TO LIMIT THE GENERALITY OF THOSE OBJECTS BY:- (1) PROMOTING HIGH QUALITY STANDARDS OF SERVICE, ADMINISTRATION AND MANAGEMENT WITHIN ITS MEMBERSHIP. (2) PROMOTING AND REPRESENTING THE INTERESTS OF LEADERS IN SPECIAL EDUCATION. (3) ENCOURAGING THE SHARING AND DEVELOPMENT OF GOOD PRACTICE AND COLLABORATION BETWEEN MEMBERS THROUGH NETWORKING.
Maes buddion
GOVERNMENT REGIONS - SOUTH, SOUTH WEST, LONDON, EAST, EAST MIDLANDS, WEST MIDLANDS, NORTH WEST, NORTH EAST, YORKSHIRE AND HUMBERSIDE AND THE SOUTH EAST
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Holmlea
Middle Road
Wildmoor
BROMSGROVE
Worcestershire
B61 0BS
- Ffôn:
- 01603 441126
- E-bost:
- info@flse.education
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window