Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau ROBERT GOULDING
Rhif yr elusen: 201021-1
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF THE 27TH AUGUST 1918 AS VARIED BY SCHEMES OF 15TH DECEMBER 1936, 18TH JUNE 1957, 31ST MAY 1967 AND 28TH JANUARY 1969
Gwrthrychau elusennol
PROVISION OF PENSIONS FOR MEN AND WOMEN RESIDENT IN THE CITY OF WORCESTER GENERAL BENEFIT IT OF POOR PERSONS RESIDENT IN THE CITY OF WORCESTER
Maes buddion
CITY OF WORCESTER
Hanes cofrestru
- 17 Mawrth 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 205299 WORCESTER CONSOLIDATED MUNICIPAL CHARITY
- 22 Rhagfyr 1961: Cofrestrwyd
- 17 Mawrth 2014: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.