Hanes ariannol CROXLEY GREEN BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1126351
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £189.07k £164.14k £191.94k £205.42k £249.27k
Cyfanswm gwariant £206.17k £180.83k £194.64k £172.78k £108.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £5.00k N/A £500