Ymddiriedolwyr CROXLEY GREEN BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1126351
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David John Hofer Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Graham John Hilsden Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Rev Stephen David Elmes Ymddiriedolwr 01 April 2024
Dim ar gofnod
Rachel Alice Mead Ymddiriedolwr 28 March 2024
Dim ar gofnod
Paul Sutton Ymddiriedolwr 01 January 2023
Dim ar gofnod
Joanna Baldwin Ymddiriedolwr 01 January 2023
Dim ar gofnod
Christine Elizabeth Fowler Ymddiriedolwr 01 January 2020
Dim ar gofnod
Steven Bruce Gilbert Ymddiriedolwr 01 January 2020
Dim ar gofnod
Sara Margaret O' Shea Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod
ELIZABETH PEDRICK Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod