Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH SIDCUP
Rhif yr elusen: 1127351

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV THOMAS JAMES PARSONS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Stephen John Didsbury | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Pamela Ibe | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Alexandra Jane Hamblyn | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Bernerdine Igeoma Ekwere | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
DAWN WATSON | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Kevyn Richard Oliver | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Penelope Anita Dormer | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
JOHN STANLEY STEED | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Alison Summers | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Diane McMahon | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Carole Elizabeth Hazelgrove | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Daniel Beckley | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Gregory Bertram Farrell | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
Robin Alexander Younghusband | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
STEPHEN EDWIN ENGLAND | Ymddiriedolwr | 22 April 2012 |
|
|
||||
Paul Robert Atkinson | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW MARK YOUNG | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.