WEMBLEY PARK LANE METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious Activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Brent
Llywodraethu
- 15 Ionawr 2009: Previously excepted registration
- PARK LANE WEMBLEY METHODIST CHURCH (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Kido Baek BTh MA | Cadeirydd | 01 September 2024 |
|
|||||||
Linda May Robinson-Stanley | Ymddiriedolwr | 09 August 2022 |
|
|
||||||
Lloyd Wilson Payne | Ymddiriedolwr | 06 April 2015 |
|
|
||||||
Joseph Amoako Hagan | Ymddiriedolwr | 10 February 2014 |
|
|||||||
ADEYEMI FASOGBON | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
||||||
ADRIAN PERRY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
GLORIA EVADNE PARNELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
BASIL EMANUEL SOLOMON BSC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
KIM DAVIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ROY STANLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ETHLIN VIRTUE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ANNA KINGSLEY-NYINAH | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
BERYL ANDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JUSTIN OMER FRENCH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr DONALD PALMER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
HAZEL CAMERON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MAXINE A MENTORE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MR. GERRY DAVIS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
JOSEPH KINGSLEY-NYINAH | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.09k | £83.52k | £82.00k | £96.09k | £104.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.26k | £64.83k | £63.32k | £88.68k | £117.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.98k | £1.52k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 11 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 11 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 29 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 29 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 23 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 23 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the dicipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Park Lane Methodist Church
65 Park Lane
Wembley
HA9 7SG
- Ffôn:
- 07803700423
- E-bost:
- DIANA.ARMOO@GMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window