Hanes ariannol CENTRAL BAPTIST CHURCH CHELMSFORD

Rhif yr elusen: 1128728
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £331.50k £329.58k £329.15k £352.33k £323.36k
Cyfanswm gwariant £310.68k £286.14k £285.04k £368.37k £296.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A