ymddiriedolwyr THE METHODIST CHURCH - BARNSLEY CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1135240
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
41 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Carr | Cadeirydd | 01 September 2023 |
|
|
||||||||
Rev Lyn Patricia Gregg | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||||
Wan Foong Loh | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|||||||||
Joan Haywood | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|||||||||
Aimee Crossland | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||||||
Jennifer Pearson | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||||||
Deacon Alison McCauley | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||||||
John Pearson | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||||||
Carol Jewkes | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||||||
Angela Findlow | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||||||
Christine Margaret Harrington | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|||||||||
Alison Padgett | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||||||
Peter White | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||||||
DAPHNE IRWIN | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|||||||||
Kathleen Bodill | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|||||||||
Anne Elizabeth Hamby | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||||
Deborah Ann Evans | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||
Richard William Caley | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||||
Linda Joyce Stammers | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||||
Michael Stanley Corney | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||||
Alan Frederick Hollands | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||||
CLAIRE RAWLINSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||||
DAWN WEBSTER | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||||
Chenerusaya Makumbe | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||||
MRS Eliazbeth Ann Hambleton | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||||||
Eileen Margaret Ann McHale | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||||||
Beryl Platts | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||||||
ELIZABETH ANN HAIGH | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||||||
Hazel Hawden | Ymddiriedolwr | 19 March 2014 |
|
|||||||||
CATHERINE ANN MOSLEY | Ymddiriedolwr | 26 February 2014 |
|
|
||||||||
Rev EILEEN SANDERSON | Ymddiriedolwr | 10 January 2013 |
|
|
||||||||
REV LOUISE DAWSON | Ymddiriedolwr | 10 January 2013 |
|
|
||||||||
LESLIE HOWARTH | Ymddiriedolwr | 10 January 2013 |
|
|||||||||
REV MICK NEAL | Ymddiriedolwr | 21 September 2011 |
|
|||||||||
HEATHER SHEILA HAGUE BSC HONS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
MRS ELLIE PEET | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
MR BILL PLATTS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
BARBARA TEWSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
MARY REASON BA HONS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MICHAEL WILLIAM SANDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Rev ALAN SAXBY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.