Hanes ariannol NORTH EAST SOMERSET & BATH METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1129520
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £976.31k £523.08k £772.39k £536.49k £573.10k
Cyfanswm gwariant £621.37k £698.31k £882.25k £762.94k £905.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £3.61k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £524.09k £62.19k £319.25k £53.68k £40.52k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £64.39k £50.53k £68.21k £80.32k £87.29k
Incwm - Weithgareddau elusennol £369.35k £378.30k £372.12k £367.44k £368.01k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £6.57k £3.60k £6.67k £29.78k £42.18k
Incwm - Arall £11.91k £28.47k £6.13k £5.28k £35.11k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £621.37k £698.31k £858.40k £762.94k £901.70k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £4.13k
Gwariant - Llywodraethu £11.44k £13.76k £15.70k £18.04k £14.09k
Gwariant - Sefydliad grantiau £323 £5.00k £62.12k £62.33k £32.55k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £23.85k £0 £0