ymddiriedolwyr CAMBORNE WESLEY METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1127807
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
27 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosemary Elizabeth Rowe | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
Archie Bolitho Rowe | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
Sharon Jean Phyall | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||
Patricia Sharon James | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||||
Ria Louise Williams | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Helen Mary Thomas | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Rev Ray Borrett | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Russell Reid Geake | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Ruth Elizabeth Voisey | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Jonathan Michael Bond | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Nicholas Scott Voisey | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Claire Leanne Beavis | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||||
Richard Neil Harvey | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||||
Treve Harvey | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Frances Franklin | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Jayne Rogers | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Keith Kneebone | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
David Atherfold | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||||
ALISON CLAIRE SCHOFIELD | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
Andrew John Geake | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||||
STELLA DUNSTAN | Ymddiriedolwr | 21 September 2012 |
|
|
||||||
JUDITH RICHARDS | Ymddiriedolwr | 07 November 2011 |
|
|
||||||
DAVID KITLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ANGELA MARGARET HERRING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
WILLIAM HENRY HERRING | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
DEREK LANGDON HEAD | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Morwenna Williams | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.