Ymddiriedolwyr LONGTON MEMORIAL TENNIS CLUB
Rhif yr elusen: 1129474

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Parkin | Cadeirydd | 05 March 2024 |
|
|
||||
Anna Syczewska | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Lemon | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Declan Acornley | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
Ron Webster | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Allison Moosa | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Chris Rodd | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Stewart Tipping | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.