ymddiriedolwyr ST JAMES ROAD METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1127830
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Stephen Edward Robinson | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|
||||
Emmanuel Quansah | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Sarah Rachel Dennison | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Claire Elizabeth Hill | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Rachel Jane Pearce | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Margaret Rose Tout | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
HAZEL IRISH | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|||||
Rev Penelope Jane Thorne | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Joanna Cookson | Ymddiriedolwr | 28 January 2023 |
|
|
||||
Alicia Gilbert | Ymddiriedolwr | 28 January 2023 |
|
|
||||
Peter Hamilton | Ymddiriedolwr | 28 January 2023 |
|
|
||||
Patricia Jane Wood | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Deborah Anne Craggs | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
HUGH EVANS | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Rev John Gareth Hughes | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Maureen Elizabeth Syed | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Louise Evans | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Jemma Hack | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
RUSSELL Joshua HACK | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|||||
NEIL ROGER HITCH | Ymddiriedolwr | 20 June 2013 |
|
|||||
GILL ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DON SKINNER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ELIZABETH DIANE WOODMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIE MARGARET HERNIMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.