Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE EVANGELIST DORMANSLAND, SOUTHWARK

Rhif yr elusen: 1127745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £73.81k £115.58k £112.16k £94.22k £502.54k
Cyfanswm gwariant £82.61k £111.43k £98.83k £110.54k £106.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £330 £528 £666 £300 £600
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.50k £2.00k £4.00k £1.00k £17.00k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £458.90k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £10.51k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £19.77k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £13.37k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £384.11k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £105.81k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £980
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0