ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL AND ALL ANGELS, AMERSHAM
Rhif yr elusen: 1129139
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Lynch | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Andrew Connor | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Hazel Gwendolyn Miller | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Rosemary Marciniak | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Rachel Hill | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Ann Beattie | Ymddiriedolwr | 29 May 2018 |
|
|||||
Cathy Franklin | Ymddiriedolwr | 29 May 2018 |
|
|
||||
RACHEL WILCOX | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|||||
Roland Gillott | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Rev Debbie Oades | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Rolande Merrifield | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
Peter Binns | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Roger Leslie | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.