SCARGILL MOVEMENT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A Christian Community at Scargill House offering a holiday and conference facility, with a high standard of welcome and run on an ecologically efficient basis, for the benefit of individuals, churches and the communities in which they are set. Supporters are invited to accept a rule of life (Pathway) and become Companions of the residential community. " Lives shared - lives transformed"
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,349,555
Roddion a chymynroddion | £686.00k | |
Weithgareddau elusennol | £631.38k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £32.17k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,924,917
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.92m | |
Arall | £8.69k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £8.69k | |
Gwariant elusennol | £1.92m |
Pobl

27 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 03 Chwefror 2009: Cofrestrwyd
- THE SCARGILL MOVEMENT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVD CANON FELICITY LAWSON | Cadeirydd | 26 July 2011 |
|
|
||||
JANE FARDON | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|||||
Rev Alison Mary Jones Roche | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Timothy John Proudler | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Simon Francis Browning | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Anthony Richard Allison | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Dr Andrew Arnold | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Rev Peter Wilfrid Gunstone | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|||||
REVEREND CAROLINE HEWLETT | Ymddiriedolwr | 24 June 2015 |
|
|||||
ANTHONY PETER HESSELWOOD | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.57m | £768.37k | £704.61k | £930.21k | £1.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £741.93k | £593.90k | £519.44k | £667.94k | £1.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £83.62k | £47.26k | £4.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £823.52k | £605.08k | £367.58k | £369.46k | £686.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £747.21k | £159.19k | £325.42k | £536.43k | £631.38k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.92k | £4.09k | £11.61k | £20.32k | £32.17k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £4.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £41.72k | £137.27k | £76.17k | £108.52k | £335.36k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £738.54k | £592.18k | £519.29k | £666.96k | £1.92m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.39k | £1.72k | £148 | £981 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.73k | £8.18k | £10.10k | £9.49k | £8.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £8.69k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.97m | £1.91m | £1.84m | £1.77m | £2.02m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £569.78k | £507.57k | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.02m | £1.13m | £916.90k | £1.23m | £1.10m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£25.00k | -£10.00k | -£4.00k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £198.06k | £94.64k | £133.37k | £120.22k | £311.22k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 DECEMBER 2008. CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 24 MAY 2010.
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH WORLDWIDE THROUGH THE MINISTRY OF A COMMUNITY OR COMMUNITIES OF CHRISTIANS WHOSE SHARED LIVES IN THE FELLOWSHIP OF THE HOLY SPIRIT COMMUNICATE THE LOVE OF GOD REVEALED IN JESUS CHRIST (2) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH AND TO ADVANCE EDUCATION THROUGH THE PROVISION OF A COMMUNITY OR COMMUNITIES OF PEOPLE TO LIVE OUT A RELEVANT AND AUTHENTIC EXPRESSION OF THE CHRISTIAN FAITH IN TODAY'S WORLD THROUGH THEIR LIFE TOGETHER.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Scargill House
Kettlewell
Skipton
BD23 5HU
- Ffôn:
- 01756761236
- E-bost:
- admin@scargillmovement.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window