ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, TOTNES WITH ST JOHN THE EVANGELIST, BRIDGETOWN
Rhif yr elusen: 1128123
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev James Derek Barlow | Cadeirydd | 15 July 2020 |
|
|||||
Peter Hilken | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Hans Goran Molin | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Jennifer Griffin | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|||||
Anne Elizabeth Oliphant | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Rev John Luscombe | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Lynda Mary Boughton Brooks | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Juliet Claire Hancock | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
John Holl | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
Susan Stabler | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
CAROLYN ANNE STILWELL | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
Julian Antony Hall | Ymddiriedolwr | 09 April 2014 |
|
|
||||
Dr DIANA LINDSAY BROWN | Ymddiriedolwr | 23 May 2012 |
|
|||||
Rev DEBORAH ANNE PARSONS | Ymddiriedolwr | 12 October 2011 |
|
|
||||
ANTHONY STEPHEN GEORGE STILWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.