ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. EUSTACHIUS, TAVISTOCK
Rhif yr elusen: 1130516
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Mary Moore | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Suzanne Jane Littlewood | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Julia Rita Hurle | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Matthew Hibbert | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|||||
Alison Elizabeth Boulter | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Wendy Ann Roderick Hake | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
PAMELA JEAN HUNTER | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Catherine Margaret Sherlock | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Ann Townsend | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Charles Herbert | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Roma Keogh | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Rev Matthew Fenton Godfrey | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|||||
Martin Erle John Pendle | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Hilary Elizabeth Johnson | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|||||
Irene Joy Loader | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Bastin | Ymddiriedolwr | 17 October 2020 |
|
|
||||
Rev Hazel Judith Butland | Ymddiriedolwr | 12 September 2020 |
|
|
||||
Catherine Mary Stoate | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
Peter Rowan | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Rev Judith Blowey | Ymddiriedolwr | 29 September 2018 |
|
|
||||
NICHOLA JANE HEATHMAN | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
JAMES EDWIN TEAGUE | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.