THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF LITTLEHAM CUM EXMOUTH

Rhif yr elusen: 1128761
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all. The provision of sacred space for personal prayer and contemplation. Pastoral work, including visiting the sick and bereaved. Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. Taking of religious assemblies in schools. The provision of youth clubs with a Christian ethos. Promoting the whole mission of the Church.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £350,632
Cyfanswm gwariant: £403,654

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Mawrth 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • LITTLEHAM CUM EXMOUTH PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

21 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Steven Charles Jones Cadeirydd 17 June 2020
LITTLEHAM-CUM-EXMOUTH ENDOWED PAROCHIAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
EXMOUTH WELFARE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
Juliet Leach Ymddiriedolwr 09 April 2025
Dim ar gofnod
Ruth Margaret Tibbetts Ymddiriedolwr 09 April 2025
Dim ar gofnod
Rev Shaun Tipton Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Sarah Clarke Ymddiriedolwr 17 April 2024
Dim ar gofnod
Nicholas Andrew White Ymddiriedolwr 17 April 2024
Dim ar gofnod
Elizabeth Jane Biggs Ymddiriedolwr 17 April 2024
Dim ar gofnod
David Alan Peers Ymddiriedolwr 17 April 2024
Dim ar gofnod
Timothy Biggs Ymddiriedolwr 19 April 2023
Dim ar gofnod
Stephen George Thomas BSc Hons Ymddiriedolwr 19 April 2023
Dim ar gofnod
Susan MOSELEY Ymddiriedolwr 27 April 2022
Dim ar gofnod
Keith Bradley MOORE Ymddiriedolwr 27 April 2022
Dim ar gofnod
Michael John EVERSHED Ymddiriedolwr 27 April 2022
Dim ar gofnod
David Anthony KNIGHT MA Cantab Ymddiriedolwr 28 April 2021
Dim ar gofnod
Christopher Clive HOUSE BAHons Ymddiriedolwr 21 October 2020
Dim ar gofnod
Margaret Isobel ELMS BSc Ymddiriedolwr 21 October 2020
Dim ar gofnod
Debra Mary FROST Ymddiriedolwr 21 October 2020
Dim ar gofnod
Michael Goom Ymddiriedolwr 31 March 2014
THE EXMOUTH PLAYERS
Derbyniwyd: 84 diwrnod yn hwyr
LITTLEHAM-CUM-EXMOUTH ENDOWED PAROCHIAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
PAUL RICHARD STOCK Ymddiriedolwr 31 March 2014
Dim ar gofnod
Rev Benedict Howard Cambridge Ymddiriedolwr 26 March 2013
LITTLEHAM-CUM-EXMOUTH ENDOWED PAROCHIAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
MRS SUE CARRAHAR Ymddiriedolwr 23 March 2012
CanCope Breast Cancer Support
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £418.80k £343.64k £228.89k £419.04k £350.63k
Cyfanswm gwariant £384.33k £390.87k £214.71k £366.80k £403.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £20.25k N/A N/A N/A £22.65k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 01 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 01 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 25 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 03 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 03 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 06 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 06 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 22 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 22 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
2 Rolle Road
Exmouth
EX8 2AB
Ffôn:
01395708262