Hanes ariannol HENLLYS VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 500183
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.70k £31.07k £14.55k £19.02k £24.20k
Cyfanswm gwariant £17.47k £19.26k £18.65k £25.93k £27.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £23.00k N/A N/A N/A