Hanes ariannol ASHBOURNE METHODIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1128964
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £178.06k £115.25k £127.73k £146.35k £115.86k
Cyfanswm gwariant £137.99k £120.21k £115.85k £122.62k £123.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A