Ymddiriedolwyr EDMONTON BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1128147
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ruth Ann Watkins Ymddiriedolwr 28 November 2024
Dim ar gofnod
Christine Geohagen Ymddiriedolwr 28 November 2024
Dim ar gofnod
Lynn Dunkley Ymddiriedolwr 28 November 2024
Dim ar gofnod
Neil Amaning-Ampong Ymddiriedolwr 28 November 2024
Dim ar gofnod
Elizabeth Ann Hamlin Ymddiriedolwr 28 November 2024
Dim ar gofnod
Margaret Ampofo-Anti Ymddiriedolwr 23 November 2023
Dim ar gofnod
Sheila Barker Ymddiriedolwr 23 November 2023
Dim ar gofnod
Adetutu Towolawi Ymddiriedolwr 23 November 2023
Dim ar gofnod
HELENA KIAFUCA Ymddiriedolwr 26 November 2020
Dim ar gofnod
Keisha-Marie BARNETT Ymddiriedolwr 26 November 2020
Dim ar gofnod
William Clark Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod
Sabrina Ramsay Ymddiriedolwr 22 November 2018
Dim ar gofnod