THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF GREAT CHESHAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We operate as a team of seven Church of England churches within the HP5 location.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Cyfanswm incwm:
£966,738
Roddion a chymynroddion | £886.58k | |
Weithgareddau elusennol | £6.19k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £32.55k | |
Buddsoddiadau | £41.41k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,047,431
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.05m | |
Arall | £0 |
£29,034 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.05m |
Pobl

8 Gweithwyr
42 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 02 Chwefror 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 201123 DEVONSHIRE CHARITY
- 06 Mai 2009: Previously excepted registration
- GREAT CHESHAM PCC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
42 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Canon Edward Bowes-Smith | Cadeirydd | 14 September 2020 |
|
|
||||||||||||
Rev Charmaine Muir | Ymddiriedolwr | 17 November 2024 |
|
|
||||||||||||
Rev Rob Perkins | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||||||||||
Bernard Patterson | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||||||||||
Lynelle Bishop | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||||||||||
Julie Rennard | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||||||||||
James Turner | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|||||||||||||
Prof Hazel Rymer | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|||||||||||||
Don Sanderson | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||||||||||
Devaneson Robert | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||||||||||
Martin Phillips | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||||||||||
Dr Matthew White | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||||||||||
Henry Devereux | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||||||||||
Rev Edward Lees-Millais | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|||||||||||||
John Spence | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||||||||||
Richard Hartfall | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||||||||||
Sarah Williams | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|||||||||||||
Sarah Tasker | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||||||||||
Rev Darren Dalton | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||||||||||
Rev David Hyndman | Ymddiriedolwr | 05 January 2022 |
|
|
||||||||||||
Rev Jeremy Michael Moodey | Ymddiriedolwr | 03 July 2021 |
|
|||||||||||||
Malcolm Philip Bonner | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||||||||||
Chris Clarke | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||||||||||
Peter Hamilton | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||||||||||
GEOFFREY ALAN HOUSTON | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|||||||||||||
Rachel Meldrum MAOxon PhD | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||||||||||
Ruth Brown | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||||||||||
David Green | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|||||||||||||
Jacqueline Rose | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||||||||||
Andrew Robert Patterson | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|||||||||||||
Marjorie Ann Davies B Mus AICC | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||||||||||
Ian Hamilton | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||||||||||
LISBETH CAMERON | Ymddiriedolwr | 20 September 2012 |
|
|
||||||||||||
JACQUIE HARDMAN | Ymddiriedolwr | 20 September 2012 |
|
|||||||||||||
JOHN MAYNE | Ymddiriedolwr | 03 June 2011 |
|
|||||||||||||
Canon Julie Patricia Dziegiel | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
Christopher Embleton-Smith | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
SIMON TIMOTHY EVANS FCA DCHA | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
DR TIM YATES | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
GRAHAM GEORGE GREEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
HILARY JOAN POVEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
MARGARET ANN GINGELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £815.25k | £906.53k | £961.10k | £967.66k | £966.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £904.70k | £866.38k | £891.57k | £860.02k | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.53k | £758 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £772.17k | £871.38k | £852.96k | £910.75k | £886.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £18.79k | £24.71k | £31.18k | £33.19k | £32.55k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.44k | £3.82k | £5.78k | £7.40k | £6.19k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.83k | £5.87k | £8.13k | £16.33k | £41.41k | |
|
Incwm - Arall | £15.03k | £758 | £63.04k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £1.50k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £904.70k | £866.38k | £891.57k | £860.02k | £1.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.43k | £2.49k | £2.62k | £2.74k | £5.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £132.44k | £111.20k | £97.31k | £118.65k | £209.03k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.35m | £1.30m | £1.29m | £1.25m | £1.22m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £443.23k | £545.56k | £638.49k | £534.61k | £430.23k | |
|
Cyfanswm asedau | £759.59k | £807.98k | £758.30k | £1.08m | £1.16m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£4.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £33.75k | £38.43k | £28.73k | £34.35k | £31.08k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE PARISH OFFICE
The Rectory
Church Street
CHESHAM
HP5 1HY
- Ffôn:
- 01494783629
- E-bost:
- office@cheshamparish.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window