ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SHALFORD IN THE DIOCESE OF GUILDFORD
Rhif yr elusen: 1128468
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Sarah Jane Lloyd | Cadeirydd | 19 March 2019 |
|
|
||||
Virginia Anne Cox | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Janette Allardyce Barklem | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
IAN ANTHONY FARR | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Carolynne Spooner | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Christopher Paul Hughes | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Sheila Maureen Pickering | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Ingrid Davies | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Harriet Jane Emily Morris | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Ann Elizabeth Walwyn Thomas | Ymddiriedolwr | 07 May 2020 |
|
|
||||
Ann Patricia Hyde | Ymddiriedolwr | 07 May 2020 |
|
|
||||
Susan Hood Odell | Ymddiriedolwr | 07 May 2020 |
|
|
||||
JOHN THOMAS SIMPSON | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.