ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT SIMON, SOUTHSEA.
Rhif yr elusen: 1128695
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Geary | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|||||
John Twine | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Rev Jacqueline Ann Twine | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||
Philip Francis Gower | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|||||
Linda Jenkins | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|||||
Cllr. Hugh Laurence Mason | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Elly Mulvany | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
PATRICK CLARK JOLLY | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|||||
Louise Sara Roulston-Thomas | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Francesca Sherren | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Paul Glyn Jenkins | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Jeremy Brown | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Oyinlolu Alonge | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.