ymddiriedolwyr MICKLEOVER METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1128907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN ELIZABETH ATHERTON | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|||||
Peter Gordon Nelson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Rev Stuart Bell | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
ADAM McLOUGHLIN | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
MICHELLE ELAINE WOODCOCK | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
IAN CLARK | Ymddiriedolwr | 05 July 2020 |
|
|
||||
MICHAEL BAGWORTH | Ymddiriedolwr | 05 July 2020 |
|
|||||
MARGARET CLARK | Ymddiriedolwr | 05 July 2020 |
|
|
||||
Janet Tristram | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
RICHARD ALEXANDER MORGAN | Ymddiriedolwr | 13 June 2017 |
|
|
||||
MARGARET JOAN VINCENT | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
RAYMOND JOHN FOREY ACMA | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
Angela Gloria Forey | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
JANET MARION PATMORE | Ymddiriedolwr | 28 July 2011 |
|
|||||
PHILIP ANDREW ROYLE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DOT THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SALLY JEAN LEVITT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MERYL EVELYN SPRAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARILYN ELIZABETH ANNE BAGWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
John Spray | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.