ymddiriedolwyr SWINDON EVANGELICAL CHURCH
Rhif yr elusen: 1129912
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD FOSTER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Katie Gurr | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Michael Jeffery | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Thomas Brewer | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Paula Joy James | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||
Brian Whittaker | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|||||
Michel Crabol | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Barney Main | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Colin Bentley | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Luke Moody | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
JOHN BAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK TRAFFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JONATHAN REDHEAD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.