Hanes ariannol BARNSLEY CIVIC ENTERPRISE LTD.
Rhif yr elusen: 1129765
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.01m | £1.09m | £1.06m | £1.49m | £2.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £945.37k | £1.17m | £839.71k | £1.27m | £1.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £301.26k | £203.26k | £328.26k | £722.01k | £378.26k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £473.99k | £448.75k | £549.42k | £930.24k | £3.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.67k | £9.00k | £0 | £131 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £536.41k | £631.81k | £508.12k | £558.06k | £587.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £148 | £188 | £115 | £85 | £392 | |
|
Incwm - Arall | £355 | £1.29k | £0 | £0 | £343 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £938.54k | £1.16m | £834.94k | £1.26m | £1.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £64.74k | £65.49k | £68.90k | £64.37k | £107.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £6.83k | £8.06k | £4.77k | £7.47k | £8.05k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.