ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SHENFIELD
Rhif yr elusen: 1131547
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV CANON DARREN BARLOW | Cadeirydd | 21 January 2024 |
|
|||||||
James Anderson | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||||
Rachel Patel | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|||||||
Paul Christopher Niall Bradbury | Ymddiriedolwr | 03 April 2020 |
|
|
||||||
Patricia Masters | Ymddiriedolwr | 28 August 2019 |
|
|
||||||
Ian Timothy Eaton | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||||
LINDA WARD | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||||
PAULINE SWEETINGHAM Dr | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|||||||
EDNA MAY GRIMBLE | Ymddiriedolwr | 12 September 2013 |
|
|
||||||
William David Hindley | Ymddiriedolwr | 12 September 2013 |
|
|||||||
JOHN CHARLES BRIDGER | Ymddiriedolwr | 12 September 2013 |
|
|||||||
Dr PAUL SIDNEY WILLIAM BETTS | Ymddiriedolwr | 12 September 2013 |
|
|||||||
ANDREW MAURICE BARTON | Ymddiriedolwr | 29 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.