Hanes ariannol GREEN STREET GREEN BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1128822
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £190.45k £137.99k £149.96k £150.43k £173.80k
Cyfanswm gwariant £358.28k £134.09k £126.93k £167.66k £142.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A